Hanes ariannol BLUNDELL'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1081249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61m | £15.54m | £16.02m | £17.26m | £18.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.82m | £15.18m | £15.81m | £16.71m | £18.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £574.25k | £155.51k | £201.98k | £372.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £192.03k | £222.81k | £199.80k | £356.77k | £644.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.00m | £14.15m | £15.44m | £16.61m | £17.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.70k | £43.37k | £81.34k | £97.37k | £99.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £589.95k | £145.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.35m | £565.94k | £85.88k | £0 | £146.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.40m | £14.94m | £15.58m | £16.38m | £17.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £421.48k | £231.78k | £223.69k | £101.61k | £113.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.83k | £108.56k | £137.51k | £181.98k | £93.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £348 | £0 | £9.92k | £11.70k | £10.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £229.95k | £342.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.