FRIENDS OF WONERSH SURGERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
"to relieve sickness and preserve the health of patients of Wonersh Surgery in the County of Surrey by providing or assisting in the provision of equipment, facilities and services not normally provided by the statutory authorities."
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.08k | £7.41k | £8.61k | £11.62k | £5.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.12k | £12.00k | £10.27k | £13.11k | £8.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST JANUARY 2000 AS AMENDED 21ST JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF PATIENTS OF WONERSH SURGERY IN THE COUNTY OF SURREY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
WONERSH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window