THE WASWAHILI COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education of children and young people(THE AREA OF BENEFIT UNITED KINGDOM AND KENYA) in the Waswahili culture, and by the promotion of facilities for leisure time occupation, and recreation. Relief of suffering amongst person who have been bereaved
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Newham
- Cenia
Llywodraethu
- 27 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- W.C.T. (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadir Omar | Cadeirydd | 08 March 2020 |
|
|
||||
Omar Fakii | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Salim Mohamed | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Mohsin Garwan | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Khalid Nasser Nabhan | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Ahmed Garwani | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Hadi Said Khamis | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £345 | £174 | £849 | £849 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £431 | £431 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Hydref 2024 | 247 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ebrill 2023 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2023 | 435 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST JANUARY 2000, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 8TH OCTOBER 2000
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE WASWAHILI CULTURE, AND BY THE PROMOTION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME OCCUPATION, AND RECREATION. (2) THE ADVANCEMENT OF ISLAM. (3) RELIEF OF SUFFERING AMONGST PERSONS WHO HAVE BEEN BEREAVED BY THE PROVISION OF COUNSELLING ADVICE IN MATTERS CONCERNING BURIAL ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF ISLAM. (4) THE RELIEF OF POVERTY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND KENYA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Peloton Avenue
LONDON
E20 1HB
- Ffôn:
- 07903626768
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window