PLYMPTON ST MARY'S C OF E INFANT SCHOOL PARENTS STAFF ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising and running fundraising events for parents and pupils, including school discos, cakes sales, tombolas and seasonal fairs. Providing and supporting extra resources for the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
- Friends of St Marys School (FoSMs) (Enw gwaith)
- PLYMPTON ST MARYS PSA (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Shelton | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||
Laura Jane Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.40k | £3.79k | £5.15k | £5.84k | £4.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.64k | £11.21k | £7.75k | £6.91k | £3.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mehefin 2024 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2022 | 369 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 OCTOBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
PLYMPTON ST MARY'S C OF E INFANT SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends of St Marys School
Plympton St Mary's CE Infant School
8 Market Road
Plympton
Plymouth
PL7 1QW
- Ffôn:
- 07921081424
- E-bost:
- stmaryspriorypta@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window