THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(a) Providing relief and assistance to past and present members of the Royal Air Force and their dependants who are in need as a result of poverty, disability, sickness, infirmity or otherwise. (b) enhancing the morale and well being of serving members of the Royal Air Force (c)Maintaining the RAF war memorial on the Victoria embankment, London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£19,003,000
Roddion a chymynroddion | £13.82m | |
Weithgareddau elusennol | £1.42m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £271.00k | |
Buddsoddiadau | £2.52m | |
Arall | £978.00k |
Cyfanswm gwariant:
£24,133,000
Codi arian | £5.22m | |
Weithgareddau elusennol | £18.92m | |
Arall | £0 |
£4,653,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.22m | |
Gwariant elusennol | £18.92m |
Pobl

129 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Canada
- Chile
- Cyprus
- De Affrica
- Ffrainc
- Gaiana
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Malaysia
- Malta
- Mecsico
- Monaco
- Philipinas
- Sbaen
- Seland Newydd
- Singapore
- Slofacia
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Fraser Porter | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Clive Alan Martland | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Sarah Prendergast | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Dr Sophie Joanne Allen | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Lady Susan Meredith Mayhew | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Richard Nicholas Daniel | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Richard Cryer | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Allyson Arnold | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Patrick Anthony Richard Aylmer | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Alison Benjamin | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Alastair Irvine | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jane Louise Davis | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.94m | £19.14m | £25.53m | £23.85m | £19.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.99m | £31.14m | £22.36m | £22.48m | £24.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £594.00k | £34.00k | £43.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.91m | £13.72m | £15.71m | £16.33m | £13.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £457.00k | £360.00k | £566.00k | £399.00k | £271.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.23m | £1.05m | £1.13m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.70m | £2.75m | £2.48m | £2.71m | £2.52m | |
|
Incwm - Arall | £2.01m | £1.08m | £5.72m | £3.28m | £978.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.08m | £7.72m | £11.49m | £11.64m | £9.07m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.26m | £26.03m | £17.66m | £17.47m | £18.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.73m | £5.11m | £4.70m | £5.01m | £5.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £662.00k | £788.00k | £642.00k | £274.00k | £376.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.02m | £3.37m | £2.96m | £4.56m | £3.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £371.00k | £215.00k | £303.00k | £338.00k | £332.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £41.94m | £40.93m | £36.80m | £34.59m | £36.25m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £82.39m | £78.26m | £83.11m | £71.64m | £76.07m | |
|
Cyfanswm asedau | £15.12m | £10.67m | £18.08m | £23.53m | £15.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£13.73m | -£16.53m | -£13.47m | -£3.06m | -£2.80m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.88m | £3.42m | £2.56m | £2.58m | £2.13m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 24/11/1999 AS AMENDED ON 10/03/2004 AS AMENDED ON 26/09/2008
Gwrthrychau elusennol
A) THE MAINTENANCE, UPKEEP AND REPAIR OF THE WAR MEMORIAL KNOWN AS THE RAF MEMORIAL SITUATED AT THE VICTORIA EMBANKMENT, LONDON; AND B) THE RELIEF AND ASSISTANCE BY ALL AVAILABLE MEANS OF ALL OR ANY OF THE FOLLOWING CLASSES OF BENEFICIARIES WHO ARE IN NEED OF SUCH RELIEF OR ASSISTANCE BY REASON OF POVERTY, DISABILITY, SICKNESS, INFIRMITY OR OTHERWISE, NAMELY:- I) ALL PERSONS OF ALL RANKS WHO ARE OR HAVE OR SHALL HAVE BEEN AT ANY TIME OR SHALL BE AT ANY TIME MEMBERS OF THE ROYAL AIR FORCE, THE ROYAL AUXILIARY AIR FORCE, THE ROYAL AIR FORCE RESERVES, THE WOMEN'S ROYAL AIR FORCE, THE WOMEN'S AUXILIARY AIR FORCE OR THE AIR FORCE OR AUXILIARY AIR FORCE OF ANY PRESENT OR FORMER COLONY DOMINION OR DEPENDENT TERRITORY OF GREAT BRITAIN OR MEMBERS OF ANY FORMER ORGANISATION THE PLACE OF WHICH HAS SUBSTANTIALLY BEEN TAKEN BY THE SAID ORGANISATIONS OR ANY OF THEM, OR MEMBERS OF ANY FUTURE ORGANISATIONS WHICH HEREAFTER SHALL SUBSTANTIALLY TAKE THE PLACE OF THE SAID ORGANISATIONS OR ANY OF THEM; AND II) ALL PERSONS WHO SHALL AT ANY TIME HAVE BEEN OR BE WIDOWS, WIDOWERS, CHILDREN OR OTHER DEPENDANTS OF ANY OF THE PERSONS ABOVE REFERRED TO; AND (C) THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE ROYAL AIR FORCE PRINCIPALLY BY, BUT NOT LIMITED TO, PROVIDING SUPPORT AND ASSISTANCE BY ANY MEANS TO ANY PERSONS WHO ARE SERVING IN THE ROYAL AIR FORCE AND THEIR DEPENDANTS WITH A VIEW TO ENHANCING THE MORALE AND WELL BEING OF SERVING MEMBERS OF THE ROYAL AIR FORCE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- DOUGLAS TURNER BENEFACTION
- FRANCIS MCNALLY EDUCATION FUND
- FRERE MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- FULMER FUND
- HECTOR PILLING RAF MEMORIAL FUND
- MRS H M JERHAM MEMORIAL FUND
- THE GULF TRUST (RAF)
- THE NEWTON DRIVER MEMORIAL FUND
- THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND EDUCATIONAL ENDOWMENT FUND
- THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND EDUCATIONAL EXPENDABLE FUND
- THE ROYAL AIR FORCE OFFICERS' WIVES' FUND
- 07 Ionawr 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
67 PORTLAND PLACE
LONDON
W1B 1AR
- Ffôn:
- 020 7580 8343
- E-bost:
- mail@rafbf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window