WINDSOR & MAIDENHEAD CROSSROADS LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary objectives of the charity are, for the public benefit, to relieve the stresses experienced by carers and people with physical, mental or sensory impairment within the family or home by offering a respite service through the provision of community based care attendants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- 02 Chwefror 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WINDSOR & MAIDENHEAD CROSSROADS (Enw gwaith)
- WINDSOR AND MAIDENHEAD CROSSROADS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £380.47k | £357.23k | £325.52k | £261.31k | £242.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.50k | £363.24k | £330.27k | £325.14k | £285.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 20 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 20 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 18 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 14 APRIL 2000.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY CARERS AND PEOPLE WITH PHYSICAL, MENTAL AND SENSORY IMPAIRMENT WITHIN THE FAMILY OR HOME BY OFFERING A RESPITE SERVICE THROUGH THE PROVISION OF COMMUNITY BASED CARE ATTENDANTS AND, AT THE DISCRETION OF THE MANAGEMENT COMMITTEE AND IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, TO PROVIDE SUCH CARE ATTENDANTS FOR DISABLED PEOPLE LIVING ALONE. THE AREA OF BENEFIT SHALL BE THE COUNTY OF THE ROYAL BOROUGH OF WINDSOR AND MAIDENHEAD.
Maes buddion
WINDSOR AND MAIDENHEAD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window