BERNAYS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1081882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grant giving on a small scale to mainly local ( London, Devon and Bristol) charities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £9,990
Cyfanswm gwariant: £3,962

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045052 THE MARY BERNAYS SCHOLARSHIP FUND
  • 07 Awst 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
QC ROSAMUND BERNAYS QC Cadeirydd
THE GRANGE FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
Lucy Gledhill Ymddiriedolwr 09 December 2024
J AND M BRITTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GILLIAN LOCKETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Robert Bernays Ymddiriedolwr
J AND M BRITTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALMSHOUSES OR HOSPITAL OF MISS ANN BEARPACKER
Derbyniwyd: Ar amser
MRS G B TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FOREST OF AVON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
COLSTON'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
KATHERINE'S COCK A DOODLE - 'DO!' TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.18k £7.32k £15.42k £8.74k £9.99k
Cyfanswm gwariant £9.19k £3.97k £13.41k £13.49k £3.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 13 Mawrth 2025 36 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 19 Mehefin 2024 135 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 20 Mawrth 2022 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 03 Mawrth 2021 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
E72 MONTEVETRO
100 BATTERSEA CHURCH ROAD
BATTERSEA
LONDON
SW11 3YL
Ffôn:
02078010103
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael