TEESSIDE ENVIRONMENTAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The protection and promotion of the natural environment through the provision of nature reserves, the management of habitats,the conservation of habitats and species, the conservation of the historic environment and the provision of eduction on the natural environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£741,020
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £218.75k | |
Buddsoddiadau | £15.06k | |
Arall | £507.21k |
Cyfanswm gwariant:
£118,197
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £118.20k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £118.20k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £622.82k |
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 07 Awst 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KITCHEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Ambroise Baker | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
John Woods | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Bob Borthwick | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Terry Blanchard | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
David Morris | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Richard Drinkwater | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|
||||
CLIFF SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH HISSITT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr PETER LESLIE CORNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.07k | £496.61k | £560.60k | £571.05k | £741.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.39k | £211.53k | £217.80k | £593.92k | £118.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £357.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £218.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £4.91k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £79 | £2.38k | £15.06k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £198.07k | £568.67k | £507.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £217.80k | £593.92k | £118.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £14.48k | £31.03k | £6.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £203.32k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £956.12k | £899.87k | £1.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £49.34k | £15.96k | £18.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 SEPTEMBER 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 30 JANUARY 1998, 1 NOVEMBER 1999, 12 MARCH 2002 AND 29 JUNE 2004 AS AMENDED ON 20 FEB 2023 AS AMENDED ON 03 MAR 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, BY: LEASING LAND IN ITS OWNERSHIP TO THIRD PARTIES FOR NATURE CONSERVATION, SUBJECT TO A NATURE CONSERVATION CLAUSE AS DEFINED IN THE ENVIRONMENT ACT 2022; PROVIDING SUPPORT AND ENCOURAGEMENT TO ENABLE THIRD PARTIES TO CREATE PROJECTS OF NATURE CONSERVATION VALUE; PROMOTING NATURE CONSERVATION AND ITS ETHOS AND VALUES BY WAY OF, BUT NOT LIMITED TO, EDUCATION PROGRAMMES; ENTERING INTO AGREEMENTS (WHETHER BY JOINT VENTURE OR OTHERWISE) WITH OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS AND REPUTABLE THIRD PARTIES, WHETHER COMPANIES OR INDIVIDUALS; RAISING FUNDS AND INVITING AND RECEIVING CONTRIBUTIONS: PROVIDED THAT IN RAISING FUNDS FOR THE CHARITY IT SHALL NOT UNDERTAKE ANY SUBSTANTIAL PERMANENT TRADING ACTIVITIES AND SHALL CONFIRM TO ANY STATUTORY REGULATIONS; AND PROMOTING AND ENABLING THE GENERAL PUBLIC TO ENJOY AND APPRECIATE NATURE. NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH ANY STATUTORY PROVISION REGARDING THE MEANING OF THE WORD "CHARITABLE" OR THE WORDS "CHARITABLE PURPOSES" IN FORCE IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
TEESSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
David Kitchen Associates
19 Yarm Road
STOCKTON-ON-TEES
Cleveland
TS18 3NJ
- Ffôn:
- 01642 600325
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window