TCC (TREFNU CYMUNEDOL CYMRU/TOGETHER CREATING COMMUNITIES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TCC is a membership organisation of volunteers who work together tackling community concerns of self interest by listening, learning from each other and leading the actions to bring about change and justice. Bringing community groups together to make a difference for present and future generations on local and national issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 02 Mai 2001: Cofrestrwyd
- T.C.C. (Enw gwaith)
- TREFNU CYMUNEDOL CYMRU (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Thomas | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Christopher Hall | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Stephen Byrne | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Hugo Panayiotou | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Charlotte Rose Cooper | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Darren Hampton | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Melissa Griffiths | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Zoe Lavery | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Peter Donat Burke | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.24k | £232.52k | £178.47k | £151.61k | £233.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.51k | £199.73k | £193.06k | £136.46k | £168.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 JULY 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
1) DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN WALES AND ITS BORDERLANDS IN SUCH WAYS THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY 2) PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT ANY CHARITABLE PURPOSES AND IN PARTICULAR CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH 2.1) PROMOTION OF EDUCATIONAL AND TRAINING OPPORTUNITIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON PROVIDING ACCESS TO SUCH OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WHO ARE BY REASON OF SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE OTHERWISE UNABLE TO GAIN ACCESS AND ON INCULCATING THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP AND ADVANCING ACTIVE UNDERSTANDING OF LAW POLITICS SOCIETY RELIGION MORALS COMMERCE INDUSTRY ARTS ECOLOGY AND OTHER SUBJECTS IN SO FAR AS TO BE CONDUCTIVE TO GOOD CITIZENSHIP 2.2) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE ENVIRONMENT ITS CONSERVATION PROTECTION AND RELATED SUBJECTS AND ENCOURAGE THE USE OF SUCH PRACTICE 2.3) URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL OR ECONOMIC DEPRIVATION 2.4) PROMOTING PERSONAL DEVELOPMENT BY ENCOURAGING AND ENABLING PEOPLE TO ACQUIRE THE SKILLS REQUIRED TO TAKE AND ACTIVE PART IN CIVIC LIFE 2.5) PROTECTION ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT 2.6) RELIEF OF POVERTY 2.7) PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE 2.8) PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME
Maes buddion
WALES AND ITS BORDERLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Peace & Justice Centre
35-37 Kingsmills Road
Wrexham
LL13 8NH
- Ffôn:
- 01978262588
- E-bost:
- office@tcc-wales.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window