CHESHAM SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's activities are a) to maintain Chesham's heritage where appropriate and monitor and encourage improvements to the built environment and promote civic pride in Chesham. b) improve the ambience of Chesham. c) educate the public about the history of Chesham. d) encourage and carry out research into Chesham. e) improve the employment prospects for Chesham residents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,892 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Salisbury | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Nick Moss | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
John Graves | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Jean Slater | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Roderick Charles Mariner McCulloch | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Dr James Edward Conboy | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81k | £11.53k | £13.55k | £5.00k | £15.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66k | £3.02k | £3.71k | £7.26k | £9.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Chwefror 2024 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH JUNE 2000 as amended on 25 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT, AND TO PROMOTE CIVIC PRIDE IN THE AREA OF BENEFIT (11) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT (111) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT (IV) TO PROMOTE RESEARCH INTO SUBJECTS DIRECTLY CONNECTED WITH THE OBJECTS OF THE SOCIETY AND TO PUBLISH THE RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH.
Maes buddion
CHESHAM TOWN AND THE SURROUNDING PARISHES OF CHARTRIDGE, CHOLESBURY-CUM-ST LEONARDS, ASHLEY GREEN, LATIMER AND CHESHAM BOIS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Crossway
Chesham
Buckinghamshire
HP5 3LW
- Ffôn:
- 01494 778223
- E-bost:
- secretary@cheshamsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window