WARWICK DISTRICT RACIAL EQUALITY COUNCIL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Awst 2000: Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.32k | £49.46k | £113 | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.67k | £162.31k | £2.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Hydref 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 16 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 16 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 9TH MARCH 2000,AS AMENDED 22 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
1. TO WORK TOWARDS THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION 2. TO PROMOTE EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS, ESPECIALLY IN THE WARWICK DISTRICT HEREIN AFTER KNOWN AS THE COUNCIL'S "AREA OF BENEFIT"
Maes buddion
WARWICKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window