Hanes ariannol ST CHAD'S COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1085793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.53k | £226.77k | £318.53k | £326.83k | £482.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.89k | £240.54k | £281.33k | £350.16k | £487.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.32k | £62.62k | £71.99k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.