ymddiriedolwyr SOUTH EAST LONDON MIND LIMITED
Rhif yr elusen: 1082972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikki Garcia | Cadeirydd | 22 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Holloway | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Jane Harris | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||
Moshiur Rahman | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Robert Crawford | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Chloe Waters | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Rhian Morallee | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Zainnab Makele | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Melissa King | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Paula Morrison | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Donald Burford | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Dr Stuart Robertson | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.