Dogfen lywodraethu MELLOW DRAMATICS MUSIC THEATRE GROUP
Rhif yr elusen: 1090452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/02/1997 AS AMENDED ON 13/02/2000 AS AMENDED ON 18/06/2000 AS AMENDED ON 04/03/2001 AS AMENDED ON 18/10/2001 AS AMENDED ON 01/02/2004 AS AMENDED ON 30/01/2005 AS AMENDED ON 23/03/2006 AS AMENDED ON 30/04/2009 AS AMENDED ON 26/02/2012 as amended on 24 Mar 2019 as amended on 24 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ART OF DRAMA AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION IN SUCH ART.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.