ymddiriedolwyr STRATFORD-UPON-AVON U3A
Rhif yr elusen: 1084288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Audrey Theresa Bourniquel | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|
||||
Rodney Turner | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Jane Turner | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Anne Patricia Foster | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Richard Eden | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
James Anthony Schofield | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Helen Patricia Elliott | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Sheila Ann Gullick | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.