NORTH DEVON FAMILY MEDIATION SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN LIQUIDATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £76,352 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- 19 Mai 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.58k | £141.26k | £158.17k | £90.38k | £110.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.93k | £147.51k | £164.54k | £142.55k | £116.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £76.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 DECEMBER 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAK UP OF FAMILY AND MARRIAGE RELATIONSHIPS AND TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND ADULTS INVOLVED THEREIN AND MORE PARTICULARLY TO PROVIDE ASSISTANCE THROUGH CONCILIATION FOR COUPLES WHOSE RELATIONSHIPS APPEAR TO BE BREAKING DOWN AND WHERE SUCH RELATIONSHIPS HAVE ALREADY BROKEN DOWN, TO ADVISE AND HELP IN SETTLEMENT OF DIFFERENCES OR POTENTIAL DIFFERENCES OVER MATTERS ASSOCIATED WITH THE CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NORTH DEVON.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window