SEER MINISTRIES (SCRIPTURES FOR EASTERN EUROPE AND ROMANIA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund the printing of Christian literature in Romania and Hungary and other parts of Eastern Europe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Rwmania
- Ukrain
Llywodraethu
- 25 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141139 GOL INTERNATIONAL
- 15 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- FREE( FAITH AND REVIVAL IN EASTERN EUROPE) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TIM COX | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARRY RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAN JOHN HAWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.78k | £4.31k | £4.48k | £5.54k | £4.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £2.51k | £4.73k | £5.61k | £2.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 31ST AUGUST 2000 AND SUPPLEMENTAL DECLARATION OF TRUST DATED 22ND APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY OUT CHARITABLE ACTIVITY FOR THE PUBLIC BENEFIT ANYWHERE IN THE WORLD, INCLUDING ESPECIALLY THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE RELIEF OF POVERTY AND IN PARTICULAR, THOUGH WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE PROMOTION AND DISSEMINATION BY PRINTED WORD, VIDEOS AND ALL OTHER MEDIA OF WHATEVER TYPE OF THE WORD OF GOD AND OTHER CHRISTIAN MATERIAL IN EASTERN EUROPE.
Maes buddion
EASTERN EUROPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 LONG GROVE
SEER GREEN
BEACONSFIELD
HP9 2YN
- Ffôn:
- 01494677162
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window