BARROW IN FURNESS ROOSE EVENING TOWNSWOMEN'S GUILD

Rhif yr elusen: 1083494
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2011

Cyfanswm incwm: £4,624
Cyfanswm gwariant: £4,479

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
  • 13 Chwefror 2012: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2007 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010 31/01/2011
Cyfanswm Incwm Gros £4.91k £4.35k £4.33k £4.55k £4.62k
Cyfanswm gwariant £4.74k £4.32k £4.67k £4.69k £4.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2012 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2012 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2011 13 Medi 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2011 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2010 29 Gorffennaf 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2010 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2009 24 Medi 2009 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2009 Not Required