THE HOBSON FOUNDATION FOR CLASSICAL STUDIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Learning the language, history and culture of Ancient Greece and Rome and the classical word generally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Westminster
- Groeg
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- HOBCLAS (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36k | £1.35k | £1.16k | £1.36k | £1.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434 | £435 | £519 | £598 | £660 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 18 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 27 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 02 Chwefror 2017 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN AND LEARNING OF THE LANGUAGE, HISTORY AND CULTURE OF ANCIENT GREECE AND ROME AND THE CLASSICAL WORLD GENERALLY ("CLASSICS") BY 2.2.1 CREATING A BASE IN GREECE OR ELSEWHERE IN THE CLASSICAL WORLD TO ENABLE TEACHERS OF CLASSICS TO TAKE GROUPS OF STUDENTS THERE TO STUDY ANCIENT GREEK AND LATIN BY LEARNING THE LANGUAGE OR READING TEXTS IN THE ORIGINAL OR IN TRANSLATION OR VISITING PLACES OF CULTURAL INTEREST AND TO DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT IN THEIR STUDENTS AND A SPIRIT OF COOPERATIVE LEARNING 2.2.2 ASSISTING TEACHERS OF CLASSICS TO TAKE GROUPS OF STUDENTS TO PLACES OF CLASSICAL INTEREST 2.2.3 ASSISTING GROUPS OF CLASSICS STUDENTS WITH A PROJECT WHOSE FULFILMENT REQUIRES TRAVEL TO PLACES OF CLASSICAL INTEREST AND WORKING AND READING TOGETHER IN EITHER LATIN OR GREEK 2.2.4 ENHANCING THE TEACHING OF CLASSICS AND MAKING ITS STUDY MORE WIDELY AVAILABLE
Maes buddion
GREECE, OR ELSEWHERE IN THE CLASSICAL WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window