HUSAINI MASJID AND MOHAMMEDI PARK MANAGEMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabbir Ammar Jamaluddin | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|||||
Zulfikar Ali Ebrahim | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Shabbir Gulamali Ezzi | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Murtaza Zoozer Curim | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Fakhruddin Abdeali Kapasi | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Mohammed Bashirali Dathi | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Mustansir Saifuddin Kheriwala | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Qutbuddin Ismailbhai Nooruddin | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Kausar Abbas Raja | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Huzaifa Abbas Ali | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Shabbar Ismail Ali | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
QUSAI KACHWALLA | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
HUZEFA SAM | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Alihussein Yusufali Hassanali | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||
HASSAN MUSTAFA SAFIYUDDIN | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|||||
Shahzada Ammar Mohammed Burhanuddin Jamaluddin | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
ALIASGER JAMALI | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
QUAID JOHER QUETTAWALA | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
ABDULTAIYAB PISAVADI | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
Farazdaq Zainuddin | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
MOIZ ABDULQADER | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £498.30k | £213.13k | £186.12k | £2.13m | £210.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.10k | £215.57k | £295.61k | £307.74k | £590.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.13k | £6.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £2.13m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £307.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £9.61k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2021
(Mae'r cyfrifon |
27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21ST MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES FOLLOWING THE WISHES OF AL-DAI AL-MUTLAQ SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY THE MANAGEMENT, ADMINISTRATION, UPKEEP, CONSERVATION AND PRESERVATION OF HUSAINI MASJID AND MOHAMMEDI PARK IN PARTICULAR, IN DOING SO PROMOTING RELIGIOUS SERVICES AND PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF PRAYER BOOKS, A LIBRARY, MEALS, CLASSES AND OTHER SERVICES AND FACILITIES FOR WORSHIPPERS, PILGRIMS AND OTHER ADULTS AND CHILDREN
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 MOHAMMEDI PARK COMPLEX
ROWDELL ROAD
NORTHOLT
UB5 6AG
- Ffôn:
- 02088415623
- E-bost:
- hmmpmt@aeblondon.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window