THE BUDDHIST COMMUNITY CENTRE LETCHWORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To Serve the community with Buddhist teaching and practices 2. To conduct meditation classes to help and lead a peaceful life. 3. To provide/assist in the provision of facilities to carry out Buddhist and Sri Lankan cultural functions . 4. To advance the Buddhist way of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Hertford
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 12 Hydref 2001: Cofrestrwyd
- LETCHWORTH BUDDHIST VIHARA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALPAYAGE UPUL MAHINDA JAYAWARDANE | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
||||
JAYANTHA KARUNADASA | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
||||
DILIP GUNAWARDANA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHANDANI SANDAYA DIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DELAPALAGE HARISCHANDRA KODAGODA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr YASA SIRI RAJAPAKSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.75k | £33.44k | £26.37k | £27.64k | £36.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.06k | £27.47k | £28.78k | £27.64k | £35.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 29TH JULY 2001 AS AMENDED 22 AUGUST 2004 AND 18 AUGUST 2007
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LETCHWORTH AND THE SURROUNDING AREA AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THE BUDDHIST INHABITANTS 1) TO ADVANCE EDUCATION 2) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS OR WHO ARE OTHERWISE IN NEED 3) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION, IN PARTICULAR A BUDDHIST COMMUNITY CENTRE, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES 4) TO ADVANCE THE BUDDHIST FAITH
Maes buddion
LETCHWORTH AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Wilbury Farm
Hitchin Road
ARLESEY
SG15 6SF
- Ffôn:
- 01462 835645
- E-bost:
- info@letchworthtemple.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window