Ymddiriedolwyr STURMINSTER CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1086285
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Snell | Cadeirydd | 31 May 2021 |
|
|
||||
Rev Candice Marcus | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Rosemary Johnson | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Grahame Peek | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Jeannie Pryce-Davies | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Snell | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
MRS Sara Todd | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
Nicola Ann Donaldson | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
||||
PENELOPE ANN MOUNTAIN SECRETARY | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
LYNETTE JOY THORPE TREASURER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.