HAMPSHIRE PCT CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The funds are held for any charitable purpose relating to the National Health Service wholly or mainly for the Hampshire Primary Care Trust. The Charity is funded by donations and/or legacies received from patients, their relatives, the general public amd other organisations. The Charity operates mainly within the area of Hampshire but also covers the Surrey and Hampshire borders area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 12 Mai 2008: Cofrestrwyd
- 28 Mawrth 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NORTH HAMPSHIRE PRIMARY CARE TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.89k | £377.96k | £1.11m | £273.71k | £104.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £498.60k | £352.34k | £234.33k | £1.26m | £339.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.08m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £23.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £108.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £177.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £570 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £1.55k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 31 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 31 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 31 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 31 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 22 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED FEB 2001 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- HAMPSHIRE PCT GUILDFORD CLINICAL SERVICES
- HAMPSHIRE PCT HAMPSHIRE CLINICAL SERVICES
- HAMPSHIRE PCT MENTAL HEALTH SERVICES
- HAMPSHIRE PCT SPECIALIST SERVICES
- HAMPSHIRE PCT SURREY HEATH CLINICAL SERVICES
- HAMPSHIRE PCT WAVERLEY CLINICAL SERVICES
- THE SURREY HAMPSHIRE BORDERS NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- 12 Mai 2008 : Cofrestrwyd
- 28 Mawrth 2013 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window