ymddiriedolwyr NORWICH CITY COMMUNITY SPORTS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1088239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKE HUMPHREY | Cadeirydd | 08 May 2012 |
|
|
||||
Simon George | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Zoe Webber | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Mark Ronald Kerr | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Eugenie Margaret Barham | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Thomas Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
GAVIN DRAKE | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
PAUL KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.