THE MYRETTE MORVEN MUSICAL AWARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust provides an award for British actors and actresses at the start of their careers so that the person can go to the United States for one year to study American musical technique.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 June 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S M FULLERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/06/2020 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 23/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59k | £2.30k | £2.62k | £5.35k | £5.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £492 | £571 | £576 | £691 | £712 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2023 | 12 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 DECEMBER 2000 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 11 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AN AWARD CALLED THE MYRETTE MORVEN MUSICAL AWARD TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG BRITISH ACTORS OR ACTRESSES AT THE START OF THEIR CAREERS SO THAT THE PERSON CAN GO TO THE UNITED STATES FOR ONE YEAR TO STUDY AMERICAN MUSICAL TECHNIQUE AND ALL REASONABLE EXPENSES INVOLVED IN THE SAME SHOULD BE PAID OUT OF THE TRUST FUND SO FAR AS THE TRUST FUND WILL ALLOW
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 13
Crompton Court
Brompton Road
London
SW3 2AP
- Ffôn:
- 02075895641
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window