Hanes ariannol EPSOM AND EWELL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1085779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.00k | £286.65k | £333.77k | £339.00k | £352.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.00k | £282.35k | £312.12k | £338.23k | £360.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.00k | £223.09k | £267.10k | £272.00k | £187.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.