OAKWELL HALL, BIRSTALL

Rhif yr elusen: 1113316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable anyone to visit and enjoy a typical Yorkshire manor house and grounds of the 15th-19th centuries.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE COUNCIL OF THE BOROUGH OF KIRKLEES Ymddiriedolwr 01 April 1974
HANGING HEATON COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
DEWSBURY ENDOWED SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CLIFFE WOODS RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
MOORFIELD HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CLAYTON SWIMMING BATH AND RECREATION CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALGERNON FIRTH RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
RHODES RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Children's Playground at South Crosland (Coronation Field)
Derbyniwyd: Ar amser
HUDDERSFIELD TOWNSHIP ALLOTMENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH CROSLAND AND NETHERTON WAR MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
TOWNSHIPS OF LINTHWAITE LOCKWOOD AND SOUTH CROSLAND ALLOTMENTS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MANOR OF BRIESTWISTLE ALLOTMENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FIRTHCLIFFE RECREATION GROUND LITTLE TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
MELTHAM MILLS PLEASURE GROUNDS
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH ANN CROSSLAND MEMORIAL PARK
Derbyniwyd: Ar amser
WILTON PARK
Derbyniwyd: Ar amser
KIRKBURTON RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE QUARRY ALLOTMENTS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PUBLIC PLEASURE OR RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHILDREN'S PLAYGROUND & YOUTH CLUB AT DENBY DALE, HUDDERSFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
MELTHAM RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
GOLCAR ALLOTMENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 25 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Tachwedd 2022 282 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 09 Tachwedd 2022 647 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Oakwell Cottage
Nutter Lane
Birstall
Batley
WF17 9LF
Ffôn:
01924326240
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael