HELP HELP DOG RESCUE (WALES)

Rhif yr elusen: 1087876
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

At the moment we are paying kennelling for dogs in the dog pound at the International Rescue Training Centre (Wales) in Abergwygregyn, nr Bangor for an extra month after their time is up to give the pound a chance to find homes for the abandoned ones. We also sponsor a kennel at Dyserth.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 November 2017

Cyfanswm incwm: £80
Cyfanswm gwariant: £387

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Ynys Môn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 2001: Cofrestrwyd
  • 15 Mawrth 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HELP HELP DOG RESCUE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/11/2013 24/11/2014 24/11/2015 24/11/2016 24/11/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.64k £1.02k £2.07k £652 £80
Cyfanswm gwariant £2.89k £4.37k £4.21k £2.74k £387
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 24 Tachwedd 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 24 Tachwedd 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 24 Tachwedd 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 24 Tachwedd 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 24 Tachwedd 2017 29 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Tachwedd 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Tachwedd 2016 16 Ionawr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Tachwedd 2016 19 Rhagfyr 2016 Ar amser