THE TRINITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, PARTICULARLY IN THE AREA OF GREATER MANCHESTER BY THE PROMOTION OF CHRISTIAN TEACHING AND WORSHIP. THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE, PARTICULARLY WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, THE RELIEF OF POVERTY, THE RELIEF OF THE AGED AND OF THE SICK, AND OF DISABLED PEOPLE, AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Rochdale
- Stockport
- Swydd Derby
- Tameside
- Trafford
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- CALVARY CHAPEL OF STOCKPORT (Enw blaenorol)
- THE BRIDGEWAY CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Burgess | Cadeirydd | 12 June 2015 |
|
|||||
Mark Thornley | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
Adam Rochford | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
Kirk Crager | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.96k | £21.70k | £26.21k | £25.95k | £44.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.86k | £24.19k | £41.93k | £65.19k | £61.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Medi 2024 | 216 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Hydref 2024 | 246 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2024 | 611 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Mawrth 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Mai 2021 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16/07/2003 AS AMENDED ON 03/04/2012 AS AMENDED ON 12 APR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, PARTICULARLY IN THE AREA OF STOCKPORT BY THE PROMOTION OF CHRISTIAN TEACHING AND WORSHIP. THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE, PARTICULARLY WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, THE RELIEF OF POVERTY, THE RELIEF OF THE AGED AND OF THE SICK, AND OF DISABLED PEOPLE, AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH.
Maes buddion
STOCKPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dial Park Hall
Alfreton Road
Stockport
SK2 5PB
- Ffôn:
- 07805267341
- E-bost:
- thetrinitychurchuk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window