THE COMPANY PERFORMANCE ENSEMBLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Developing lifelong excellence for young people through a focused, valued and challenging performing arts educational experience
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Barnsley
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 07 Medi 2005: Cofrestrwyd
- NORTHERN STAR GROUP (Enw gwaith)
- NSG (Enw gwaith)
- NORTHERN STAR DRUM & BUGLE CORPS (Enw blaenorol)
- NORTHERN STAR DRUM AND BUGLE CORPS (Enw blaenorol)
- THE COMPANY PERFORMANCE ENSAMBLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK PETER NICHOLSON | Cadeirydd |
|
||||||||
Richard Simon Cartwright | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||||
John McNamara | Ymddiriedolwr | 09 June 2017 |
|
|
||||||
Allan Whietely | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||||
Ian Anthony Holling | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||||
LEE BROGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.17k | £18.48k | £112 | £8.11k | £12.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.11k | £21.44k | £16.10k | £12.61k | £12.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/07/2001 AS AMENDED ON 08/01/2005 AS AMENDED ON 29/08/2005 AS AMENDED ON 26/10/2011
Gwrthrychau elusennol
2A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE METROPOLITAN BOROUGHS OF BRADFORD AND LEEDS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A DRUM & BUGLE CORPS MARCHING BAND WITH THE AIM TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES AND THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY. 2B. TO PROMOTE THE ARTS IN PARTICULAR THE MUSICAL AND VISUAL PERFORMING ARTS OF MUSIC, DRAMA AND DANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
THE METROPOLITAN BOROUGHS OF BRADFORD AND LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
140 Rockingham Street
BARNSLEY
S71 1JU
- Ffôn:
- 01226235639
- E-bost:
- markn.the.companype@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window