Dogfen lywodraethu RAMSGATE OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1091538
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/03/2002, AS AMENDED 07/2007 AND 14/07/2011 as amended on 04 Feb 2000 as amended on 04 Feb 2020 as amended on 25 Jan 2022 as amended on 25 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE OPERATIC AND DRAMATIC ARTS PARTICULARLY BY THE PROVISION OF PUBLIC PERFORMANCE; AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE MANAGEMENT COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.