Hanes ariannol THE CITIZENS FOUNDATION (UK)
Rhif yr elusen: 1087864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.69m | £2.35m | £2.26m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.65m | £2.35m | £2.18m | £3.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.48m | £2.29m | £2.12m | £3.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.39k | £196.33k | £59.68k | £122.02k | £259.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £10.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £7.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.41k | £10.80k | £0 | £10.55k | £10.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.35m | £2.13m | £1.94m | £3.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.40k | £299.55k | £219.41k | £241.78k | £286.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.92k | £0 | £6.18k | £7.20k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.01m | £0 | £2.12m | £1.93m | £3.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.