Hanes ariannol Migrant Help
Rhif yr elusen: 1088631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.04m | £18.80m | £22.40m | £33.50m | £45.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.26m | £17.04m | £20.56m | £28.10m | £41.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.83m | £15.12m | £20.46m | £30.00m | £31.88m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.71m | £3.02m | £932.00k | £1.43m | £2.97m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.00k | £8.00k | £35.00k | £53.00k | £594.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £436.00k | £635.00k | £930.00k | £1.77m | £3.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.59m | £18.16m | £21.43m | £31.67m | £41.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £6.00k | £3.00k | £1.00k | £56.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.96m | £16.53m | £19.91m | £26.50m | £39.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.00k | £506.00k | £655.00k | £1.60m | £2.51m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £416.00k | £298.00k | £253.00k | £404.00k | £404.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £406.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.