ymddiriedolwyr THE LEE SPARK NF FOUNDATION SEVERE STREPTOCOCAL INFECTIONS AND NECROTISING FASCIITIS SUPPORT
Rhif yr elusen: 1088094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Dunnington Wallace Chair | Cadeirydd | 11 June 2024 |
|
|
||||
Robin Grant | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Diane Fraser | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Robert Wilkie | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Elaine McCulloch | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.