WELWYN HATFIELD ACCESS GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote access to the built environment, transport, employment, information, education, leisure, or any other aspect of daily life. To prevent discrimination in access to the built environment, transport, employment, information, education, leisure or any other aspect of daily life. To collaborate with other organisations to fulfil these objects. Training and Access Audits
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86k | £802 | £519 | £0 | £436 | |
|
Cyfanswm gwariant | £906 | £685 | £432 | £418 | £283 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 26 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 20 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE: PRIMARILY IN THE DISTRICT OF WELWYN HATFIELD TO (1) ENGAGE IN ANY ACTIVITY, WHICH ELIMINATES ACCESS BARRIERS FOR DISABLED AND LIMITED MOBILITY PEOPLE IN THE BUILT ENVIRONMENT, TRANSPORT, EMPLOYMENT, INFORMATION, EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, LEISURE OR ANY OTHER ASPECT OF DAILY LIFE (11) ENGAGE IN ANY ACTIVITY WHICH PROMOTES AND/OR FOSTERS GREATER AWARENESS OF ACCESS CONCERNS FOR DISABLED AND LIMITED MOBILITY PEOPLE IN THE BUILT ENVIRONMENT, TRANSPORT, EMPLOYMENT, INFORMATION, EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, LEISURE OR ANY OTHER ASPECT OF DAILY LIFE. (111) COLLABORATE WITH OTHER ORGANISATIONS TO FULFIL THESE OBJECTS.
Maes buddion
PRIMARILY IN THE DISTRICT OF WELWYN HATFIELD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window