THE PORCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since 2001 The Porch has provided a place of safety, change and challenge for Oxford's homeless and vulnerably housed single adults. Through our support work, our cafe serving nutritious subsidized meals, and our range of activities we help members find somewhere to live, reconnect socially, increase self-esteem, acquire new skills, make a contribution and gain employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
- STEPPIN STONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Tomkys | Cadeirydd | 16 February 2021 |
|
|
||||
Sally Alden | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
George Currie | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Patricia Jane Silkin | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Feeny | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Neal Pelham Mallett | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Ian Gilders | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342.45k | £526.86k | £311.77k | £353.27k | £423.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.18k | £434.46k | £280.63k | £287.28k | £321.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.00k | £68.00k | £61.67k | £56.25k | £55.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £521.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £4.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £402.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £31.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION DATED 15 AUGUST 2001 AS AMENDED 14 FEBRUARY 2003.
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP AMONG HOMELESS, NEEDY, ISOLATED AND POORLY HOUSED PEOPLE IN THE OXFORD AREA INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION AND MANAGEMENT OF A DAY CENTRE AND/OR OTHER ACCOMMODATION. 2. TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF 'SELF HELP' SKILLS, IT TRAINING AND THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS
Maes buddion
PEOPLE IN THE OXFORD AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Porch
139 Magdalen Road
Oxford
OX4 1RL
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- info@theporch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window