ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE CENTRAL DORSET LIMITED
Rhif yr elusen: 1089018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN HECTOR GOLDSACK | Cadeirydd | 19 April 2017 |
|
|
||||||
Christopher Balfe | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||||
Sarah Howard | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||||
Stephen Payne | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||||
Dr Kunal Dineshchandra KANSARA | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
Stuart Dawson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||||
Tracy McGregor | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||
Jean-Paul Dervley | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|||||||
Stephen Beare | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
DAVID ALFORD COLLINS | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||||
PETER DALE GREEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
R J BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.