ymddiriedolwyr DEAFWAY
Rhif yr elusen: 1089918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Donelly | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|
||||||
Lesley Davidson | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||||
Dr lynne Barnes | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||||
Paul Scott | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||
Valerie Hall | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||
Philippa Wynne | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|||||||
Carol Cuming | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||
JOHN JAMES WARD OBE | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.