PRO CANCER RESEARCH FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PCRF supports anyone affected by cancer and aims to raise awareness of prostate and breast cancer by way of community festivals and local events, outreach and counselling. We also support the neuroscience approach to research into prostate and breast cancer pioneered by Professor Djamgoz at Imperial College London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- PROSTATE CANCER RESEARCH FUND (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR MUSTAFA DJAMGOZ | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Christopher Stuart Foster | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
GONUL SALIH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.38k | £1.68k | £27 | £29.86k | £23 | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.04k | £51.91k | £2.31k | £2.16k | £2.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 12 Tachwedd 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Tachwedd 2024 | 439 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Tachwedd 2024 | 439 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 29TH OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE COMPANY IS FORMED IS FOR THE RELIEF OF SICKNESS AMONGST PERSONS SUFFERING FROM PROSTATE CANCER AND OTHER RELATED CANCERS BY THE PROVISION OF: 1) GRANTS TO PAY FOR OR TOWARDS SPECIFIC RESEARCH PROJECTS AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF;AND 2) ADVICE, INFORMATION AND ASSISTANCE FOR THOSE SAID PERSONS, THEIR FAMILIES AND CARERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
64b Aldermans Hill
London
N13 4PP
- Ffôn:
- 02088865111
- E-bost:
- pcrfund@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window