PARENTS AND FRIENDS OF CHRIST'S COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CCF PFA RAISES FUNDS ON BEHALF OF CHRIST'S COLLEGE FINCHLEY SCHOOL, IN ORDER TO PROVIDE ADDITIONAL EQUIPMENT FOR STAFF AND PUPILS, TO SUPPLEMENT THE OFFICIAL BUDGET. THIS IS DONE BY ORGANISING SOCIAL EVENTS FOR PARENTS, FAMILIES AND FRIENDS, AS WELL AS BY COLLECTING VOLUNTARY MONETARY DONATIONS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnet
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- CHRIST'S COLLEGE PA (Enw gwaith)
- CHRIST'S COLLEGE PARENTS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Goldstein | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
JOHN BOWRA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525 | £1.67k | £740 | £185 | £175 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £350 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CHRIST'S COLLEGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christs College Finchley
East End Road
LONDON
N2 0SE
- Ffôn:
- 02083493581
- E-bost:
- chairccfpfa@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window