ymddiriedolwyr COMMUNITY ACTION BRADFORD & DISTRICT LTD.
Rhif yr elusen: 1090036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert David Templar | Cadeirydd | 07 May 2020 |
|
|
||||||
Dr Ezhil Anand | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||
Sonya Elaine Douglas | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||
Dorcas Olayemi Amusan-Fagborun | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||||
Katherine Jane Wyatt | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||||
MARK PETER NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||||
PAMELA MARGARET ESSLER | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|||||||
Mark Theodore Gerdes FCIB | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.