NEUADD CWMLLYNFELL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main activities available to the general public: Fully equipped gymnasium, karate/kick boxing classes, keep fit classes, indoor short mat bowls leage, outdoor bowls league, youth club, children's playschemes (4 weeks per year), mother and toddler group, walking club, computer classes, dance classes, internet cafe and knitting classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Castell-nedd Port Talbot
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOIRA THOMAS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Catrin Gibala | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Evans | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
erica Thomas-Howells | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Cerith Close | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Kerry Bennet | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
RICHARD DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
CYNTHIA PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.07k | £141.00k | £151.00k | £150.00k | £183.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.03k | £80.00k | £165.00k | £165.00k | £182.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.00k | £35.00k | £9.75k | £10.50k | £34.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2024
(Mae'r cyfrifon |
14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 NOVEMBER 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 FEBRUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF YSTRADOWEN, CWMLLYNFELL, CEFNBRYNBRAIN, RHOSAMMAN AND RHIWFAWR AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE VILLAGE BOUNDARIES (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF ABILITY, SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS B) TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
YSTRADOWEN, CWMLLYNFELL,CEFNBRYNBRAIN, RHOSAMMAN AND RHIWFAWR AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE VILLAGE BOUNDARIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEUADD CWMLLYNFELL HALL
GWILYM ROAD
CWMLLYNFELL
SWANSEA
SA9 2GH
- Ffôn:
- 01639831284
- E-bost:
- Cwmllynfell.Hall@icloud.com
- Gwefan:
-
cwmllynfell.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window