ymddiriedolwyr THE CREDIT UNION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Harrison | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Teresa Manning MBE | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Paul Thomas Norgrove | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Dawn Mary Vear | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Alison Mary Pask | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Robert Kelly | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.