ymddiriedolwyr MIND IN WEST ESSEX
Rhif yr elusen: 1091154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Timothy Alan Crone | Cadeirydd | 01 December 2014 |
|
|
||||
Robert Ames Freeman | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Anja De Vos | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Barbara Brafman-Price | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Jackie Anslow | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
GARY HYAMS | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Alan Wellbelove | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
||||
SYLVIA HAYES | Ymddiriedolwr | 01 December 2011 |
|
|
||||
ROBIN STRUBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.