INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Rhif yr elusen: 1090853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Membership organisation for Teachers of English as a Foreign Language, with an annual conference and exhibition enabling professional development, producing newsletters and publications

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1111786 THE MURPHY SCHOLARSHIP TRUST
  • 01 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • IATEFL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Georgia Papamichailidou Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Andy Hockley Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Christopher Graham Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Gerhard Erasmus Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Maria-Araxi Sachpazian Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Aleksandra Popovski Golubovikj Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Jeanette Theuma Ymddiriedolwr 26 June 2021
Dim ar gofnod
Bethany Cagnol Ymddiriedolwr 17 April 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.08m £282.67k £575.85k £809.98k £772.66k
Cyfanswm gwariant £1.03m £617.70k £472.20k £886.52k £866.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.87k £31.18k £75.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.57k N/A £18.92k £2.38k £10.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £94.22k N/A £38.96k £141.88k £223.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £970.88k N/A £477.27k £579.61k £523.94k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.26k N/A £8.06k £9.70k £13.83k
Incwm - Arall £2.24k N/A £32.64k £76.42k £969
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.02m N/A £463.46k £869.98k £818.47k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £326 £0
Gwariant - Llywodraethu £39.08k N/A £24.99k £26.68k £37.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.00k N/A £0 £1.50k £1.50k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £7.89k N/A £8.73k £16.22k £48.16k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £317.27k N/A £285.60k £257.71k £225.49k
Buddsoddiadau tymor hir £297.75k N/A £310.70k £284.13k £283.47k
Cyfanswm asedau £767.37k N/A £792.01k £538.61k £479.12k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £126.20k N/A £350.54k £145.79k £147.07k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 12 Gorffennaf 2023 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 12 Gorffennaf 2023 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 28 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 28 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 2-3 The Foundry Business Park
Seager Road
FAVERSHAM
ME13 7FD
Ffôn:
01795591414
E-bost:
info@iatefl.org