WINFARTHING PARISH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity helps village facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 19 Hydref 2012: Re-registered
- PARISH LAND (ALLOTMENTS TO FORMER SURVEYORS OF HIGHWAYS FOR THE REPAIR OF HIGHWAYS AND ROADS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Smith | Cadeirydd | 05 June 2023 |
|
|
||||
David Rix | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
RIchard Steel | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Peter Frost | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Eric Cole | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Lynne Rogers | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Winfarthing Parish Council | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
MR JAMES CHARLES THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.90k | £4.57k | £4.84k | £640 | £640 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99k | £4.54k | £6.56k | £640 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 20 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEE THINKS FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hawthorns
Hall Road
Winfarthing
DISS
Norfolk
IP22 2EJ
- Ffôn:
- 07818661901
- E-bost:
- winfarthingpc@gmail.com
- Gwefan:
-
Winfarthing.village
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window