REMEDI - RESTORATIVE SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Remedi provides a full range of relevant and innovative Restorative Justice based services including:- A complete victim offender mediation service,Victim awareness sessions in conjunction with the National Probation Service and the Youth Offending Teams in South Yorkshire. Community reparation schemes with Youth Offending Teams. Advocacy and support services for victims of crime.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,041,122
Roddion a chymynroddion | £1.88m | |
Weithgareddau elusennol | £4.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.15k | |
Buddsoddiadau | £8.26k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,926,578
Codi arian | £44.23k | |
Weithgareddau elusennol | £5.88m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,976,683 o 25 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £44.23k | |
Gwariant elusennol | £5.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £114.54k |
Pobl

202 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- REMEDI (Enw gwaith)
- SOUTH YORKSHIRE VICTIM OFFENDER MEDIATION SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawna Marie McCoy | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
ROBERT DUDLEY UNWIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Annette Dews | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BEVERLY ANN CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31m | £3.61m | £3.76m | £4.59m | £6.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.39m | £3.60m | £4.53m | £5.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.30m | N/A | £3.73m | £4.49m | £5.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £378.18k | £526.16k | £620.38k | £1.15m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.83k | £1.07k | £1.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.93m | £3.08m | £3.14m | £3.43m | £4.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £634 | £221 | £70 | £2.90k | £8.26k | |
|
Incwm - Arall | £2.17k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.31m | £3.36m | £3.57m | £4.50m | £5.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.34k | £25.56k | £29.60k | £32.12k | £44.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.18k | £7.20k | £10.31k | £11.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £31.31k | £56.23k | £70.78k | £52.15k | £117.65k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £916.43k | £1.04m | £1.22m | £1.31m | £1.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £81.34k | £14.21k | £45.47k | £63.67k | £53.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/10/2005 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/11/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/11/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR IN THE CITY OF SHEFFIELD AND ELSEWHERE ("THE AREA OF BENEFIT") THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS THE EFFICIENCY OF THE POLICE AND MEDIATION, RECONCILIATION AND ACHIEVING RESTORATIVE JUSTICE BETWEEN VICTIMS OF CRIME AND OFFENDERS, WITH A VIEW (A) TO THE PRESERVATION OF PUBLIC ORDER AND (B) TO THE ADVANCEMENT OF CRIMINAL JUSTICE THROUGH THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE WELL-BEING OF SUCH VICTIMS AND THE REHABILITATION OF SUCH OFFENDERS 2. TO REDUCE THE DISTRESS, POVERTY AND DISADVANTAGEOUS EFFECTS ON VICTIMS AND WITNESSES OF CRIME AND OTHER FORMS OF HARMFUL BEHAVIOUR INCLUDING THE FAMILIES AND FRIENDS OF SUCH PERSONS AND OTHERS AFFECTED WHO ARE IN NEED; 3. TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AREA OF BENEFIT IN THE METHODS OF SUCH MEDIATION, CONCILIATION AND ACHIEVING RESTORATIVE JUSTICE, THE NEEDS OF VICTIMS AND OFFENDERS FOR SUCH SERVICES, AND THE MEANS OF MANAGING SUCH SERVICES 5. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND AWARENESS BY RESEARCH INTO ISSUES PRIMARILY RELATING TO VICTIMS OF CRIME, WITNESSES AND THEIR FAMILIES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
THE CITY OF SHEFFILED AND ITS NEIGHBOURHOOD AND ALSO IN SOUTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CIRCLE
33 ROCKINGHAM LANE
SHEFFIELD
S1 4FW
- Ffôn:
- 01142536669
- E-bost:
- rj@remediuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window