USWORTH COLLIERY PARENTS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children's Discos, Christmas Raffle, Christmas Fair, Easter Raffle, Summer Fair, Summer Raffle, Childrens Entertainer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sunderland
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- 23 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19k | £3.81k | £3.68k | £3.02k | £2.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.27k | £4.68k | £3.56k | £3.14k | £3.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 11 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 11 Mawrth 2009 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 08 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 21 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 29 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
USWORTH COLLIERY PRIMARY SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window