ymddiriedolwyr CAPEL ST MARY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1092557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesca Marie Aldous | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Lindsey Ellen Woods | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Jenna Marie Jordan | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Christine Ranson | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Kez Wilson | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WOODWARD | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Joanna Green | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Lisa Blumsum | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.