BELFORD COMMUNITY GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a used goods/second hand shop within the Belford Community Building which raises funds for the charity. We also run a Hidden History Museum and Exhibition within the old Reading Rooms. We currently run a community gym. We award monies to local causes on application to the Trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,935 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Northumberland
Llywodraethu
- 29 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1199530 BELFORD COMMUNITY GROUP CIO
- 20 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- 29 Awst 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BELFORD DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.21k | £40.02k | £36.02k | £34.08k | £37.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.19k | £38.46k | £32.69k | £29.77k | £26.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £15.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/06/2003 AS AMENDED ON 10/10/2014 AS AMENDED ON 20/10/2014 AS AMENDED ON 05 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
BELFORD COMMUNITY GROUP IS ESTABLISHED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS WILL BENEFIT THE RESIDENTS OF THE PARISHES OF BELFORD AND MIDDLETON AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, AS THE BOARD OF TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
THE PARISHES OF BELFORD AND MIDDLETON AND THE SURROUNDING AREA SUCH AS THE BOARD OF TRUSTEES MAY SUBSEQUENTLY DETERMINE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window